MARIN FERNANDEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MARIN FERNANDEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN FERNANDEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRIFICACIONES DIEGO MARIN SL | Apoderado Solidario | 23/12/2019 | |
ELECTRIFICACIONES DIEGO MARIN SL | Administrador Mancomunado | 17/11/2010 |
VINCULACIONES DE MARIN FERNANDEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN FERNANDEZ JOSE MARIA
Empresa: ELECTRIFICACIONES DIEGO MARIN SL
Administrador Mancomunado
- Marin Fernandez Antonio Jesus
- Marin Fernandez Diego
- Marin Fernandez Francisco Javier
- Marin Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 183, S 8, H SE 35870, I/A 11 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-41
Empresa: ELECTRIFICACIONES DIEGO MARIN SL
Apoderado Solidario
- Marin Fernandez Diego
- Marin Fernandez Francisco Javier
- Marin Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 183, S 8, H SE 35870, I/A 9 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-41
Empresa: ELECTRIFICACIONES DIEGO MARIN SL
Administrador Mancomunado
- Marin Fernandez Antonio Jesus
- Marin Fernandez Diego
- Marin Fernandez Francisco Javier
- Marin Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 181, S 8, H SE 35870, I/A 5 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-41
Información de MARIN FERNANDEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de MARIN FERNANDEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN FERNANDEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos