MARIN ESTELLA MIQUEL
Informe ejecutivo de MARIN ESTELLA MIQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN ESTELLA MIQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARDINERIA BOSCH SL | Apoderado Mancomunado | 16/04/2024 | |
JARDINERIA BOSCH SL | Apoderado Solidario | 16/04/2024 | |
JARDINERIA BOSCH SL | Administrador Mancomunado | 08/08/2023 | |
TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS SA | Administrador Mancomunado | 10/02/2023 | |
TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS SA | Administrador Mancomunado | 30/03/2017 |
VINCULACIONES DE MARIN ESTELLA MIQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN ESTELLA MIQUEL
Empresa: JARDINERIA BOSCH SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Estebaranz Santiago
- Garcia Gallego Juan Jose
- Marin Estella Miquel
- Pascual Caballero Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48908 , F 137, S 8, H B 600562, I/A 4 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: JARDINERIA BOSCH SL
Apoderado Solidario
- Marin Estella Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48908 , F 137, S 8, H B 600562, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: TOKOSITNA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Estebaranz Santiago
- Marin Estella Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48908 , F 135, S 8, H B 600562, I/A 1 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Administrador Mancomunado
- Garcia Estebaranz Santiago
- Marin Estella Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47964 , F 11, S 8, H B 370898, I/A 11 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Administrador Mancomunado
- Garcia Estebaranz Santiago
- Marin Estella Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40865 , F 31, S 8, H B 370898, I/A 8 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Coma Antonio
- Marin Estella Miquel
Consejero
- Garcia Coma Antonio
- Marin Estella Miquel
- Marsol Abilla Alejandro
- Mensa Pueyo Jordi
- Subira Farre Pere Joan
Presidente
Secretario
- Marin Estella Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40865 , F 31, S 8, H B 370898, I/A 8 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Coma Antonio
- Marin Estella Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40865 , F 30, S 8, H B 370898, I/A 7 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Coma Antonio
- Marin Estella Miquel
- Marsol Abilla Alejandro
- Mensa Pueyo Jordi
- Subira Farre Pere Joan
Presidente
Secretario
- Marin Estella Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40865 , F 27, S 8, H B 370898, I/A 4 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Información de MARIN ESTELLA MIQUEL
Mostramos los datos de MARIN ESTELLA MIQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN ESTELLA MIQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos