MARIN DE LA RUBIA CARLOS RAMON
Informe ejecutivo de MARIN DE LA RUBIA CARLOS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN DE LA RUBIA CARLOS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSLOGISTICA MARIN SA | Administrador Unico | 10/01/2014 | |
TRANSLOGISTICA MARIN SA | Socio Unico | 27/04/2011 |
VINCULACIONES DE MARIN DE LA RUBIA CARLOS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN DE LA RUBIA CARLOS RAMON
Empresa: TRANSLOGISTICA MARIN SA
Administrador Unico
- Marin De La Rubia Carlos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 11796, I/A 16 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-13
Empresa: TRANSLOGISTICA MARIN SA
Administrador Unico
- Marin De La Rubia Carlos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 131, S 8, H CR 11796, I/A 12 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-13
Empresa: TRANSLOGISTICA MARIN SA
Administrador Unico
- Marin De La Rubia Carlos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 308 , F 111, S 8, H CR 11796, I/A 6 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-13
Empresa: TRANSLOGISTICA MARIN SA
Administrador Solidario
- De La Rubia Prieto Maria Dolores
- Marin De La Rubia Carlos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 308 , F 111, S 8, H CR 11796, I/A 6 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-13
Empresa: TRANSLOGISTICA MARIN SA
Socio Único
- Marin De La Rubia Carlos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 308 , F 111, S 8, H CR 11796, I/A 5 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-13
Información de MARIN DE LA RUBIA CARLOS RAMON
Mostramos los datos de MARIN DE LA RUBIA CARLOS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN DE LA RUBIA CARLOS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos