MARIN CUCARELLA CARLOS
Informe ejecutivo de MARIN CUCARELLA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN CUCARELLA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED VENTANAS 2000 SL | Administrador Unico | 18/06/2019 | |
DECOAL PVC SL | Administrador Unico | 27/07/2017 | |
DECOAL ALUMINIUM SL | Administrador Unico | 28/09/2016 |
VINCULACIONES DE MARIN CUCARELLA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN CUCARELLA CARLOS
Empresa: RED VENTANAS 2000 SL
Administrador Unico
- Marin Cucarella Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38230 , F 108, S 8, H M 680277, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: DECOAL PVC SL
Administrador Unico
- Marin Cucarella Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 7, S 8, H A 152289, I/A 3 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-03
Empresa: DECOAL PVC SL
Administrador Mancomunado
- Marin Cucarella Carlos
- Pesquera Aparisi Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 7, S 8, H A 152289, I/A 3 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-03
Empresa: DECOAL PVC SL
Administrador Mancomunado
- Marin Cucarella Carlos
- Pesquera Aparisi Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 6, S 8, H A 152289, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-03
Empresa: DECOAL PVC SL
Administrador Mancomunado
- Marin Cucarella Carlos
- Pesquera Aparisi Carlos Jose
- Pesquera Gutierrez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 6, S 8, H A 152289, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-03
Empresa: DECOAL PVC SL
Administrador Mancomunado
- Marin Cucarella Carlos
- Pesquera Aparisi Carlos Jose
- Pesquera Gutierrez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 5, S 8, H A 152289, I/A 1 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-03
Empresa: DECOAL ALUMINIUM SL
Administrador Unico
- Marin Cucarella Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3976 , F 199, S 8, H A 151826, I/A 1 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-03
Información de MARIN CUCARELLA CARLOS
Mostramos los datos de MARIN CUCARELLA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN CUCARELLA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos