MARIN CARRERAS OLGA MARTA
Informe ejecutivo de MARIN CARRERAS OLGA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN CARRERAS OLGA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR RIC INMOBILIARIA SA | Secretario | 12/03/2021 | |
MAR RIC INMOBILIARIA SA | Consejero | 17/01/2019 | |
MAR RIC INMOBILIARIA SA | Consejero Delegado | 17/01/2019 | |
MAR RIC INMOBILIARIA SA | Consejero | 13/02/2014 | |
MAR RIC INMOBILIARIA SA | Consejero Delegado | 13/02/2014 |
VINCULACIONES DE MARIN CARRERAS OLGA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN CARRERAS OLGA MARTA
Empresa: MAR RIC INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Marin Carreras Olga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21641 , F 169, S 8, H B 25126, I/A 16 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-08
Empresa: MAR RIC INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado
- Marin Carreras Olga Marta
- Marin Guarch Ricardo
Consejero
- Carreras Garcia Margarita
- Marin Carreras Eva
- Marin Carreras Olga Marta
- Marin Guarch Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21641 , F 169, S 8, H B 25126, I/A 15 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Empresa: MAR RIC INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado
- Marin Carreras Olga Marta
- Marin Guarch Ricardo
Consejero
- Carreras Garcia Margarita
- Marin Carreras Eva
- Marin Carreras Olga Marta
- Marin Guarch Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21641 , F 167, S 8, H B 25126, I/A 12 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: MAR RIC INMOBILIARIA SA
Administrador Mancomunado
- Marin Carreras Olga Marta
- Marin Guarch Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21641 , F 167, S 8, H B 25126, I/A 12 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: MAR RIC INMOBILIARIA SA
Administrador Mancomunado
- Marin Carreras Olga Marta
- Marin Guarch Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21641 , F 166, S 8, H B 25126, I/A 11 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Empresa: MAR RIC INMOBILIARIA SA
Administrador Mancomunado
- Marin Carreras Olga Marta
- Marin Guarch Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21641 , F 166, S 8, H B 25126, I/A 10 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08
Información de MARIN CARRERAS OLGA MARTA
Mostramos los datos de MARIN CARRERAS OLGA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN CARRERAS OLGA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos