MARIN ALONSO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MARIN ALONSO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIN ALONSO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOMUSA 2007 SL | Consejero | 05/08/2022 | |
PIVIMATIC 07 SL | Administrador Solidario | 23/08/2012 | 04/08/2021 |
BARMAC SL | Administrador Solidario | 05/04/2013 |
VINCULACIONES DE MARIN ALONSO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN ALONSO MARIA CARMEN
Empresa: GOMUSA 2007 SL
Consejero
- Anton Larrañaga Laura
- Garcia Orodea Francisco Javier
- Marin Alonso Maria Carmen
- Urbaneja Conde Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564, L 355, F 213, S 8, H BU 11883, I/A 3 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-09
Empresa: PIVIMATIC 07 SL
Administrador Solidario
- Aules Ferre Pablo
- Marin Alonso Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 152, S 8, H T 38051, I/A 3 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-43
Empresa: BARMAC SL
Administrador Solidario
- Marin Alonso Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 199, S 8, H T 1648, I/A 9 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-43
Empresa: PIVIMATIC 07 SL
Administrador Solidario
- Aules Ferre Pablo
- Marin Alonso Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 152, S 8, H T 38051, I/A 2 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-43
Información de MARIN ALONSO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MARIN ALONSO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN ALONSO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos