MARICHAL CHINEA JOSE
Informe ejecutivo de MARICHAL CHINEA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARICHAL CHINEA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROCHA Y ARTE SRL | Socio Unico | 27/04/2011 | |
PRODECOR SUR SL | Socio Unico | 26/04/2010 | |
PRODECOR SUR SL | Administrador Unico | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE MARICHAL CHINEA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARICHAL CHINEA JOSE
Empresa: BROCHA Y ARTE SRL
Administrador Unico
- Marichal Chinea Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 16, S 8, H TF 48615, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38
Empresa: BROCHA Y ARTE SRL
Administrador Unico
- Marichal Chinea Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 15, S 8, H TF 48615, I/A 1 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-38
Empresa: BROCHA Y ARTE SRL
Socio Único
- Marichal Chinea Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 15, S 8, H TF 48615, I/A 1 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-38
Empresa: PRODECOR SUR SL
Nuevo Socio Único
- Marichal Chinea Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 218, S 8, H TF 35773, I/A 4 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-38
Empresa: PRODECOR SUR SL
Administrador Unico
- Marichal Chinea Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 218, S 8, H TF 35773, I/A 3 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-38
Información de MARICHAL CHINEA JOSE
Mostramos los datos de MARICHAL CHINEA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARICHAL CHINEA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos