MARIANA BERENICE ORTIZ FLORES
Informe ejecutivo de MARIANA BERENICE ORTIZ FLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIANA BERENICE ORTIZ FLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KARADA KENZEN SL | Administrador Unico | 11/04/2019 |
VINCULACIONES DE MARIANA BERENICE ORTIZ FLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIANA BERENICE ORTIZ FLORES
Empresa: KARADA KENZEN SL
Administrador Unico
- Mariana Berenice Ortiz Flores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 31, S 8, H B 355402, I/A 7 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Empresa: KARADA KENZEN SL
Administrador Solidario
- Mariana Berenice Ortiz Flores
- Rosado Benitez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 31, S 8, H B 355402, I/A 7 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Empresa: KARADA KENZEN SL
Administrador Solidario
- Mariana Berenice Ortiz Flores
- Rosado Benitez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 31, S 8, H B 355402, I/A 6 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: KARADA KENZEN SL
Administrador Unico
- Mariana Berenice Ortiz Flores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 31, S 8, H B 355402, I/A 6 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: KARADA KENZEN SL
Administrador Unico
- Mariana Berenice Ortiz Flores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 29, S 8, H B 355402, I/A 4 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-08
Empresa: KARADA KENZEN SL
Consejero Delegado
- Campillo Trias Francesc
- Fuentes Rivas Alejandro
- Mariana Berenice Ortiz Flores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 29, S 8, H B 355402, I/A 4 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-08
Empresa: KARADA KENZEN SL
Consejero Delegado
- Campillo Trias Francesc
- Fuentes Rivas Alejandro
- Mariana Berenice Ortiz Flores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 28, S 8, H B 355402, I/A 3 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Información de MARIANA BERENICE ORTIZ FLORES
Mostramos los datos de MARIANA BERENICE ORTIZ FLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIANA BERENICE ORTIZ FLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos