MARIA VILA SARQUELLA
Informe ejecutivo de MARIA VILA SARQUELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA VILA SARQUELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUKI DIA SL | Administrador Solidario | 27/04/2015 | 20/01/2017 |
RUKI DIA SL | Administrador Unico | 07/04/2015 | 27/04/2015 |
RUKI DIA SL | Administrador Solidario | 07/04/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA VILA SARQUELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA VILA SARQUELLA
Empresa: RUKI DIA SL
Administrador Solidario
- Maria Vila Sarquella
- Roser Vila Sarquella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 30, S 8, H GI 44754, I/A 4 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-17
Empresa: RUKI DIA SL
Administrador Solidario
- Maria Vila Sarquella
- Roser Vila Sarquella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 30, S 8, H GI 44754, I/A 3 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-17
Empresa: RUKI DIA SL
Administrador Unico
- Maria Vila Sarquella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 30, S 8, H GI 44754, I/A 3 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-17
Empresa: RUKI DIA SL
Administrador Unico
- Maria Vila Sarquella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 30, S 8, H GI 44754, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-17
Empresa: RUKI DIA SL
Administrador Solidario
- Maria Vila Sarquella
- Nuria Vila Sarquella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 30, S 8, H GI 44754, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-17
Información de MARIA VILA SARQUELLA
Mostramos los datos de MARIA VILA SARQUELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA VILA SARQUELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos