MARIA TERESA PUJOL MARTINEZ
Informe ejecutivo de MARIA TERESA PUJOL MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIA TERESA PUJOL MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SARAGOSSA PARC MIGDIA 17 SL | Consejero | 03/10/2014 | |
MAGAMA-2006 SL | Administrador Unico | 29/06/2010 | 28/01/2013 |
CELRA PARC POLIGON SL | Consejero Delegado Mancomunado | 04/11/2011 | |
CELRA PARC POLIGON SL | Consejero | 04/11/2011 |
VINCULACIONES DE MARIA TERESA PUJOL MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA TERESA PUJOL MARTINEZ
Empresa: SARAGOSSA PARC MIGDIA 17 SL
Consejero
- Jose Rubau Comalada
- Maria Jesus Amer Perez
- Maria Teresa Pujol Martinez
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2298 , F 109, S 8, H GI 38825, I/A 7 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-17
Empresa: MAGAMA-2006 SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Pujol Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2465 , F 87, S 8, H GI 41679, I/A 3 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-17
Empresa: CELRA PARC POLIGON SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Ruiz De Morales Valenti
- Francisco Planella Masdemont
- JOSEP REBOLLO MELCIO
- Josep Rubau Carreras
- Maria Jesus Amer Perez
- Maria Teresa Pujol Martinez
Consejero
- Angel Ruiz De Morales Valenti
- Francisco Planella Masdemont
- JOSEP REBOLLO MELCIO
- Josep Rubau Carreras
- Maria Jesus Amer Perez
- Maria Teresa Pujol Martinez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 125, S 8, H GI 40458, I/A 2 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-17
Empresa: MAGAMA-2006 SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Pujol Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2465 , F 87, S 8, H GI 41679, I/A 2 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-17
Información de MARIA TERESA PUJOL MARTINEZ
Mostramos los datos de MARIA TERESA PUJOL MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA TERESA PUJOL MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos