MARIA TERESA CASTELLANO DOMECH
Informe ejecutivo de MARIA TERESA CASTELLANO DOMECH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIA TERESA CASTELLANO DOMECH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAMUR 2000 SL | Administrador Unico | 15/09/2022 | |
IMVI 2013 SL | Socio Unico | 17/11/2021 | |
IMVI 2013 SL | Administrador Unico | 17/11/2021 | |
LLANO GIL SAEZ SL | Administrador Unico | 21/10/2021 | |
GESPREMUR TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 11/03/2021 | |
RESIDENCIAL COSTA-PLAYA MOJACAR SL | Administrador Unico | 04/12/2020 |
VINCULACIONES DE MARIA TERESA CASTELLANO DOMECH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA TERESA CASTELLANO DOMECH
Empresa: GRAMUR 2000 SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Castellano Domech
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 219, S 8, H MU 44845, I/A 6 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-30
Empresa: IMVI 2013 SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Castellano Domech
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 207, S 8, H MU 81990, I/A 8 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-30
Empresa: IMVI 2013 SL
Nuevo Socio Único
- Maria Teresa Castellano Domech
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 207, S 8, H MU 81990, I/A 8 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-30
Empresa: LLANO GIL SAEZ SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Castellano Domech
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 158, S 8, H MU105269, I/A 1 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-30
Empresa: GESPREMUR TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Castellano Domech
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2638 , F 141, S 8, H MU 69197, I/A 4 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-30
Empresa: RESIDENCIAL COSTA-PLAYA MOJACAR SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Castellano Domech
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 82, S 8, H MU 94724, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-30
Empresa: GRAMUR 2000 SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Castellano Domech
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 219, S 8, H MU 44845, I/A 5 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-30
Empresa: GESPREMUR TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Castellano Domech
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2638 , F 140, S 8, H MU 69197, I/A 3 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-30
Empresa: SUNRAY RECAMBIOS DE AUTOMOCION SL
Administrador Unico
- Maria Teresa Castellano Domech
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261 , F 119, S 8, H MU 19555, I/A 20 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-30
Apoderado Solidario
- Maria Teresa Castellano Domech
- Ricardo Joaquin Alonso Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 159, S 8, H MU 78398, I/A 6 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-30
VER MAS ACTOS
Información de MARIA TERESA CASTELLANO DOMECH
Mostramos los datos de MARIA TERESA CASTELLANO DOMECH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA TERESA CASTELLANO DOMECH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos