MARIA TERESA BARZANO ABAD
Informe ejecutivo de MARIA TERESA BARZANO ABAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA TERESA BARZANO ABAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUSTINIA SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
PUSTINIA SL | Apoderado | 27/11/2015 | |
PUSTINIA SL | Socio Unico | 11/11/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA TERESA BARZANO ABAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA TERESA BARZANO ABAD
Empresa: PUSTINIA SL
Apoderado
- Maria Teresa Barzano Abad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 59078, I/A 4 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-17
Empresa: APARTAMENTS ELS LLORERS SL
Apoderado
- Maria Teresa Barzano Abad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3338 , F 176, S 8, H GI 6797, I/A 20 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-17
Empresa: APARTAMENTS ELS LLORERS SL
Apoderado
- Maria Teresa Barzano Abad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348 , F 223, S 8, H GI 6797, I/A 16 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-17
Empresa: PUSTINIA SL
Apoderado
- Maria Teresa Barzano Abad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3052 , F 192, S 8, H GI 59078, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-17
Empresa: PUSTINIA SL
Socio Único
- Maria Teresa Barzano Abad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3052 , F 191, S 8, H GI 59078, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-17
Información de MARIA TERESA BARZANO ABAD
Mostramos los datos de MARIA TERESA BARZANO ABAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA TERESA BARZANO ABAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos