MARIA SANCHEZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de MARIA SANCHEZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA SANCHEZ SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECONUMERIA SL | Administrador Unico | 07/01/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA SANCHEZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA SANCHEZ SANCHEZ
Empresa: CAMPERIAS BENAMOR SL
Administrador Unico
- Maria Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 135, S 8, H MU 9917, I/A 3 c (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-30
Empresa: ECONUMERIA SL
Administrador Unico
- Maria Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 133, S 8, H MU 84128, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-30
Información de MARIA SANCHEZ SANCHEZ
Mostramos los datos de MARIA SANCHEZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA SANCHEZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos