MARIA ROSER SERRA PUIGDEMONT
Informe ejecutivo de MARIA ROSER SERRA PUIGDEMONT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA ROSER SERRA PUIGDEMONT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENBAS SA | Administrador Mancomunado | 10/01/2009 |
VINCULACIONES DE MARIA ROSER SERRA PUIGDEMONT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ROSER SERRA PUIGDEMONT
Empresa: ENBAS SA
Administrador Mancomunado
- Josep Serra Puigdemont
- Maria Roser Serra Puigdemont
- Roser Puigdemont Frigola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 75, S 8, H GI 10158, I/A 16 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-17
Empresa: ENBAS SA
Administrador Mancomunado
- Josep Serra Puigdemont
- Maria Roser Serra Puigdemont
- Roser Puigdemont Frigola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 75, S 8, H GI 10158, I/A 15 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-17
Empresa: ENBAS SA
Administrador Mancomunado
- Josep Serra Puigdemont
- Maria Roser Serra Puigdemont
- Roser Puigdemont Frigola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 74, S 8, H GI 10158, I/A 14 (10/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-17
Información de MARIA ROSER SERRA PUIGDEMONT
Mostramos los datos de MARIA ROSER SERRA PUIGDEMONT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ROSER SERRA PUIGDEMONT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos