MARIA ROSA ALARCOS BELMONTE
Informe ejecutivo de MARIA ROSA ALARCOS BELMONTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA ROSA ALARCOS BELMONTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEBADEROS Y AGRICULTURA DEL NOROESTE SL | Administrador Unico | 21/09/2023 | |
DEPROYET MOB SL | Administrador Unico | 04/01/2023 | |
ALARCOS Y BELMONTE SL | Socio Unico | 02/12/2022 | |
ALARCOS Y BELMONTE SL | Administrador Unico | 02/12/2022 |
VINCULACIONES DE MARIA ROSA ALARCOS BELMONTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ROSA ALARCOS BELMONTE
Administrador Unico
- Maria Rosa Alarcos Belmonte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 9, S 8, H MU111155, I/A 1 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-30
Empresa: DEPROYET MOB SL
Administrador Unico
- Maria Rosa Alarcos Belmonte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 207, S 8, H MU109114, I/A 1 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-30
Empresa: ALARCOS Y BELMONTE SL
Administrador Unico
- Maria Rosa Alarcos Belmonte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3609 , F 127, S 8, H MU108921, I/A 1 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-30
Empresa: ALARCOS Y BELMONTE SL
Socio Único
- Maria Rosa Alarcos Belmonte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3609 , F 127, S 8, H MU108921, I/A 1 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-30
Información de MARIA ROSA ALARCOS BELMONTE
Mostramos los datos de MARIA ROSA ALARCOS BELMONTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ROSA ALARCOS BELMONTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos