MARIA PILAR LANDEIRA GARCIA
Informe ejecutivo de MARIA PILAR LANDEIRA GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA PILAR LANDEIRA GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL TERRAMAR LLAFRANC SA | Consejero | 08/03/2021 | |
HOTEL TERRAMAR LLAFRANC SA | Apoderado | 03/12/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA PILAR LANDEIRA GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA PILAR LANDEIRA GARCIA
Empresa: HOTEL TERRAMAR LLAFRANC SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Berta Negra Ferrer
- Enric Vigas Negra
- Maria Pilar Landeira Garcia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 90, S 8, H GI 4964, I/A 26 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-17
Empresa: HOTEL TERRAMAR LLAFRANC SA
Apoderado
- Maria Pilar Landeira Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 90, S 8, H GI 4964, I/A 24 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-17
Empresa: HOTEL TERRAMAR LLAFRANC SA
Administrador Solidario
- Berta Negra Ferrer
- Maria Pilar Landeira Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 89, S 8, H GI 4964, I/A 23 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-17
Empresa: HOTEL TERRAMAR LLAFRANC SA
Administrador Solidario
- Berta Negra Ferrer
- Maria Pilar Landeira Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 89, S 8, H GI 4964, I/A 21 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-17
Empresa: HOTEL TERRAMAR LLAFRANC SA
Administrador Solidario
- Berta Negra Ferrer
- Maria Pilar Landeira Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 89, S 8, H GI 4964, I/A 21 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-17
Información de MARIA PILAR LANDEIRA GARCIA
Mostramos los datos de MARIA PILAR LANDEIRA GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA PILAR LANDEIRA GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos