MARIA MERCEDES PEDREÑO NAVARRO
Informe ejecutivo de MARIA MERCEDES PEDREÑO NAVARRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA MERCEDES PEDREÑO NAVARRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOODCONCEPT SL | Apoderado Solidario | 03/06/2010 | 14/06/2017 |
FOODCONCEPT SL | Administrador Mancomunado | 03/06/2010 | 21/10/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA MERCEDES PEDREÑO NAVARRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA MERCEDES PEDREÑO NAVARRO
Empresa: FOODCONCEPT SL
Administrador Mancomunado
- Fernando Fuentes Nuñez
- Maria Mercedes Pedreño Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 87, S 8, H MU 73680, I/A A (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-30
Empresa: FOODCONCEPT SL
Administrador Mancomunado
- Fernando Fuentes Nuñez
- Maria Mercedes Pedreño Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 86, S 8, H MU 73680, I/A 3 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-30
Empresa: FOODCONCEPT SL
Apoderado Solidario
- Eugenio Pedreño Sanchez
- Fernando Fuentes Nuñez
- Maria Mercedes Pedreño Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 86, S 8, H MU 73680, I/A 2 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-30
Empresa: FOODCONCEPT SL
Administrador Mancomunado
- Fernando Fuentes Nuñez
- Maria Mercedes Pedreño Navarro
- Ramon Pedreño Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 84, S 8, H MU 73680, I/A 1 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-30
Información de MARIA MERCEDES PEDREÑO NAVARRO
Mostramos los datos de MARIA MERCEDES PEDREÑO NAVARRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA MERCEDES PEDREÑO NAVARRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos