MARIA-LUCRECIA BOTELLA SANCHEZ
Informe ejecutivo de MARIA-LUCRECIA BOTELLA SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA-LUCRECIA BOTELLA SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO BUCODENTAL BOTELLA SL | Soc.Prof. | 23/09/2010 | 22/09/2014 |
INSTITUTO BUCODENTAL BOTELLA SL | Administrador Unico | 23/09/2010 | 20/09/2014 |
INSTITUTO BUCODENTAL BOTELLA SL | Socio Unico | 23/09/2010 | 12/11/2010 |
VINCULACIONES DE MARIA-LUCRECIA BOTELLA SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA-LUCRECIA BOTELLA SANCHEZ
Empresa: INSTITUTO BUCODENTAL BOTELLA SL
Administrador Unico
- Maria-lucrecia Botella Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 146, S 8, H MU 74044, I/A 5 (20/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-30
Empresa: INSTITUTO BUCODENTAL BOTELLA SLP
Soc.Prof.
- Maria-lucrecia Botella Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 144, S 8, H MU 74044, I/A 4 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-30
Empresa: INSTITUTO BUCODENTAL BOTELLA SLP
Administrador Unico
- Maria-lucrecia Botella Sanchez
Soc.Prof.
- Maria-lucrecia Botella Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 142, S 8, H MU 74044, I/A 1 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-30
Empresa: INSTITUTO BUCODENTAL BOTELLA SLP
Socio Único
- Maria-lucrecia Botella Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 142, S 8, H MU 74044, I/A 1 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-30
Información de MARIA-LUCRECIA BOTELLA SANCHEZ
Mostramos los datos de MARIA-LUCRECIA BOTELLA SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA-LUCRECIA BOTELLA SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos