MARIA-JOSEFA GIMENEZ VERA
Informe ejecutivo de MARIA-JOSEFA GIMENEZ VERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA-JOSEFA GIMENEZ VERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROFIAGUILAS SL | Administrador Solidario | 24/05/2016 | 12/01/2018 |
PROFIAGUILAS SL | Administrador Unico | 26/03/2014 | 24/05/2016 |
VINCULACIONES DE MARIA-JOSEFA GIMENEZ VERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA-JOSEFA GIMENEZ VERA
Empresa: PROFIAGUILAS SL
Administrador Solidario
- Maria-josefa Gimenez Vera
- Salvador Ballesta Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 60, S 8, H MU 84887, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
Empresa: PROFIAGUILAS SL
Administrador Solidario
- Maria-josefa Gimenez Vera
- Salvador Ballesta Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 60, S 8, H MU 84887, I/A 2 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-30
Empresa: PROFIAGUILAS SL
Administrador Unico
- Maria-josefa Gimenez Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 60, S 8, H MU 84887, I/A 2 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-30
Empresa: PROFIAGUILAS SL
Administrador Unico
- Maria-josefa Gimenez Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 59, S 8, H MU 84887, I/A 1 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-30
Información de MARIA-JOSEFA GIMENEZ VERA
Mostramos los datos de MARIA-JOSEFA GIMENEZ VERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA-JOSEFA GIMENEZ VERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos