MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTI
Informe ejecutivo de MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBLICIDAD DIANA SA | Apoderado | 04/05/2011 | 04/07/2023 |
DAR2 MEDIA CANARIAS SL | Administrador Unico | 23/07/2010 | 17/03/2020 |
VINCULACIONES DE MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTI
Empresa: DAR2 MEDIA CANARIAS SL
Administrador Unico
- Maria Jose Rodriguez Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 62, S 8, H TF 47567, I/A 4 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-38
Empresa: PUBLICIDAD DIANA SA
Apoderado
- Maria Jose Rodriguez Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 221, S 8, H TF 4575, I/A 33 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38
Empresa: DAR2 MEDIA CANARIAS SL
Administrador Unico
- Maria Jose Rodriguez Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 58, S 8, H TF 47567, I/A 1 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Información de MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTI
Mostramos los datos de MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos