MARIA-JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de MARIA-JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA-JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DERIVADOS Y LUCHA BIOLOGICA SL | Socio Unico | 12/02/2019 | |
SURINPOOL SL | Socio Unico | 17/05/2013 | |
SURINPOOL SL | Administrador Unico | 17/05/2013 | |
DERIVADOS Y LUCHA BIOLOGICA SL | Administrador Unico | 09/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARIA-JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA-JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ
Empresa: DERIVADOS Y LUCHA BIOLOGICA SL
Socio Único
- Maria-jesus Velazquez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 139, S 8, H MU 80646, I/A 4 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-30
Empresa: SURINPOOL SL
Administrador Unico
- Maria-jesus Velazquez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 106, S 8, H MU 80602, I/A 1 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-30
Empresa: SURINPOOL SL
Socio Único
- Maria-jesus Velazquez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 106, S 8, H MU 80602, I/A 1 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-30
Empresa: DERIVADOS Y LUCHA BIOLOGICA SL
Administrador Unico
- Maria-jesus Velazquez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 137, S 8, H MU 80646, I/A 1 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-30
Empresa: DERIVADOS Y LUCHA BIOLOGICA SL
Socio Único
- Maria-jesus Velazquez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 137, S 8, H MU 80646, I/A 1 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-30
Información de MARIA-JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ
Mostramos los datos de MARIA-JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA-JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos