MARIA JESUS EGEA MORALES
Informe ejecutivo de MARIA JESUS EGEA MORALES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA JESUS EGEA MORALES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESIME & ROSIQUE MARTOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/10/2013 | |
GESIME & ROSIQUE MARTOS SL | Consejero | 22/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARIA JESUS EGEA MORALES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA JESUS EGEA MORALES
Empresa: GESIME LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Maria Jesus Egea Morales
- Nuria Egea Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 86, S 8, H MU 58630, I/A 5 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-30
Empresa: GESIME LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Maria Jesus Egea Morales
- Nuria Egea Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 85, S 8, H MU 58630, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-30
Empresa: GESIME LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Gustavo Sainz Chaveli
- Maria Jesus Egea Morales
- Nuria Egea Morales
- Silvia Egea Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 85, S 8, H MU 58630, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-30
Empresa: GESIME & ROSIQUE MARTOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gustavo Sainz Chaveli
- Jose Rosique Martos
- Maria Jesus Egea Morales
- Salvador Rosique Martos
- Sergio Rosique Martos
- Silvia Egea Morales
Consejero
- Gustavo Sainz Chaveli
- Jose Rosique Martos
- Maria Jesus Egea Morales
- Salvador Rosique Martos
- Sergio Rosique Martos
- Silvia Egea Morales
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2995 , F 82, S 8, H MU 83124, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-30
Empresa: GESIME LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Gustavo Sainz Chaveli
- Maria Jesus Egea Morales
- Nuria Egea Morales
- Silvia Egea Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 85, S 8, H MU 58630, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-30
Información de MARIA JESUS EGEA MORALES
Mostramos los datos de MARIA JESUS EGEA MORALES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA JESUS EGEA MORALES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos