MARIA ISABEL JORQUERA ROBLEDILLO
Informe ejecutivo de MARIA ISABEL JORQUERA ROBLEDILLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA ISABEL JORQUERA ROBLEDILLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HJ ILITIA SL | Administrador Solidario | 22/12/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA ISABEL JORQUERA ROBLEDILLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ISABEL JORQUERA ROBLEDILLO
Empresa: GESTION GASTROAGUILAS SL
Administrador Unico
- Maria Isabel Jorquera Robledillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3014 , F 211, S 8, H MU 84616, I/A 3 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-30
Empresa: RESTAURANTE EL FARO AGUILAS SL
Administrador Solidario
- Esteban Jorquera Cegarra
- Maria Isabel Jorquera Robledillo
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 136, S 8, H MU 79929, I/A 2 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-30
Empresa: GESTION GASTROAGUILAS SL
Socio Único
- Maria Isabel Jorquera Robledillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3014 , F 211, S 8, H MU 84616, I/A 2 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-30
Empresa: HJ ILITIA SL
Administrador Solidario
- Maria Isabel Jorquera Robledillo
- Rafael Hurtado Salmeron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 133, S 8, H MU 90505, I/A 1 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-30
Empresa: GESTION GASTROAGUILAS SL
Administrador Unico
- Maria Isabel Jorquera Robledillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3014 , F 210, S 8, H MU 84616, I/A 1 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-30
Empresa: GESTION GASTROAGUILAS SL
Socio Único
- Maria Isabel Jorquera Robledillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3014 , F 210, S 8, H MU 84616, I/A 1 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-30
Empresa: RESTAURANTE EL FARO AGUILAS SL
Administrador Solidario
- Esteban Jorquera Cegarra
- Maria Isabel Jorquera Robledillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 136, S 8, H MU 79929, I/A 1 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-30
Información de MARIA ISABEL JORQUERA ROBLEDILLO
Mostramos los datos de MARIA ISABEL JORQUERA ROBLEDILLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ISABEL JORQUERA ROBLEDILLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos