MARIA GLORIA PANES MARCET
Informe ejecutivo de MARIA GLORIA PANES MARCET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA GLORIA PANES MARCET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORETEXI SL | Socio Unico | 27/12/2012 | 07/06/2018 |
HORETEXI SL | Administrador Unico | 10/01/2013 | |
LLORET RESTAURACION SL | Administrador Unico | 10/02/2009 | 29/04/2009 |
VINCULACIONES DE MARIA GLORIA PANES MARCET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA GLORIA PANES MARCET
Empresa: HORETEXI SL
Administrador Unico
- Maria Gloria Panes Marcet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 33, S 8, H GI 15535, I/A 9 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-17
Empresa: HORETEXI SL
Socio Único
- Maria Gloria Panes Marcet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 33, S 8, H GI 15535, I/A 8 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-17
Empresa: LLORET RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Maria Gloria Panes Marcet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 102, S 8, H GI 48247, I/A 3 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-17
Empresa: LLORET RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Maria Gloria Panes Marcet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 100, S 8, H GI 48247, I/A 1 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-17
Información de MARIA GLORIA PANES MARCET
Mostramos los datos de MARIA GLORIA PANES MARCET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA GLORIA PANES MARCET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos