MARIA ESTHER DIAZ ALARCON
Informe ejecutivo de MARIA ESTHER DIAZ ALARCON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA ESTHER DIAZ ALARCON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIENDAS MAXIMAR SL | Administrador Unico | 11/05/2020 | |
GRUPO AUCEGESMUR SL | Administrador Unico | 23/11/2012 |
VINCULACIONES DE MARIA ESTHER DIAZ ALARCON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ESTHER DIAZ ALARCON
Empresa: JARDINERIA EL MILAGRO SL
Administrador Unico
- Maria Esther Diaz Alarcon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 177, S 8, H MU 78951, I/A 2 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-30
Empresa: VIVIENDAS MAXIMAR SL
Administrador Unico
- Maria Esther Diaz Alarcon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 41, S 8, H MU 31413, I/A 5 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-30
Empresa: GRUPO AUCEGESMUR SL
Administrador Unico
- Maria Esther Diaz Alarcon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 33, S 8, H MU 65288, I/A 3 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-30
Empresa: JARDINERIA EL MILAGRO SL
Administrador Unico
- Maria Esther Diaz Alarcon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 177, S 8, H MU 78951, I/A 1 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-30
Información de MARIA ESTHER DIAZ ALARCON
Mostramos los datos de MARIA ESTHER DIAZ ALARCON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ESTHER DIAZ ALARCON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos