MARIA ELENA PRIETO DEL RIO
Informe ejecutivo de MARIA ELENA PRIETO DEL RIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA ELENA PRIETO DEL RIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE CANTARRANA SL | Administrador Unico | 27/05/2016 | 01/06/2017 |
PROMOCIONES ABRELA SL | Administrador Unico | 08/06/2016 | 01/06/2017 |
RESTAURANTE CANTARRANA SL | Administrador Unico | 18/03/2011 |
VINCULACIONES DE MARIA ELENA PRIETO DEL RIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ELENA PRIETO DEL RIO
Empresa: PROMOCIONES ABRELA SL
Administrador Unico
- Maria Elena Prieto Del Rio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 143, S 8, H LU 9287, I/A 5 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-27
Empresa: RESTAURANTE CANTARRANA SL
Administrador Unico
- Maria Elena Prieto Del Rio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 28, S 8, H LU 6232, I/A 4 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-27
Empresa: PROMOCIONES ABRELA SL
Administrador Unico
- Maria Elena Prieto Del Rio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 143, S 8, H LU 9287, I/A 4 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-27
Empresa: RESTAURANTE CANTARRANA SL
Administrador Unico
- Maria Elena Prieto Del Rio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 28, S 8, H LU 6232, I/A 3 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-27
Empresa: RESTAURANTE CANTARRANA SL
Administrador Unico
- Maria Elena Prieto Del Rio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 28, S 8, H LU 6232, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-27
Información de MARIA ELENA PRIETO DEL RIO
Mostramos los datos de MARIA ELENA PRIETO DEL RIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ELENA PRIETO DEL RIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos