MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL
Informe ejecutivo de MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZENIT BLM SL | Secretario | 11/12/2014 | 03/12/2015 |
ZENIT BLM SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/12/2014 | 03/12/2015 |
ZENIT BLM SL | Consejero | 11/12/2014 | 03/12/2015 |
BRP5 SL | Administrador Solidario | 16/07/2014 | 26/10/2015 |
GAUDIR GIRONA SL | Administrador Solidario | 26/10/2015 | |
GAUDIR IL.LUMINACIO SL | Secretario | 23/10/2015 | |
GAUDIR IL.LUMINACIO SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 23/10/2015 | |
GAUDIR IL.LUMINACIO SL | Consejero | 23/10/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL
Empresa: GAUDIR GIRONA SL
Administrador Solidario
- Maria Dolors Brugarola Pujol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2676 , F 14, S 8, H GI 46808, I/A 6 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-17
Empresa: BRP5 SL
Administrador Solidario
- Maria Dolors Brugarola Pujol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 66, S 8, H GI 13517, I/A 11 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-17
Empresa: GAUDIR IL.LUMINACIO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Maria Dolors Brugarola Pujol
Consejero
- Maria Dolors Brugarola Pujol
Secretario
- Maria Dolors Brugarola Pujol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3002 , F 40, S 8, H GI 2936, I/A 11 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-17
Empresa: ZENIT BLM SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alberto Lomero Franco
- Alfonso Martinez Cuscurita
- Josep Brugarola Pujol
- Maria Dolors Brugarola Pujol
Consejero
- Alberto Lomero Franco
- Alfonso Martinez Cuscurita
- Josep Brugarola Pujol
- Maria Dolors Brugarola Pujol
Presidente
Secretario
- Maria Dolors Brugarola Pujol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 165, S 8, H GI 57570, I/A 1 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-17
Empresa: BRP5 SL
Administrador Solidario
- Antoni Brugarola Pujol
- Maria Dolors Brugarola Pujol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 66, S 8, H GI 13517, I/A 10 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-17
Información de MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL
Mostramos los datos de MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos