MARIA DOLORES RESTRUDIS GASCONS
Informe ejecutivo de MARIA DOLORES RESTRUDIS GASCONS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA DOLORES RESTRUDIS GASCONS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOCALS 89 SL | Administrador Unico | 10/11/2020 | 22/04/2022 |
LOCALS 89 SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2020 | 10/11/2020 |
VINCULACIONES DE MARIA DOLORES RESTRUDIS GASCONS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DOLORES RESTRUDIS GASCONS
Empresa: LOCALS 89 SL
Administrador Unico
- Maria Dolores Restrudis Gascons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 314 , F 28, S 8, H GI 5920, I/A 9 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-17
Empresa: LOCALS 89 SL
Administrador Unico
- Maria Dolores Restrudis Gascons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 314 , F 28, S 8, H GI 5920, I/A 8 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-17
Empresa: LOCALS 89 SL
Administrador Mancomunado
- Armand Calvet Rafel
- Maria Dolores Restrudis Gascons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 314 , F 28, S 8, H GI 5920, I/A 8 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-17
Empresa: LOCALS 89 SL
Administrador Mancomunado
- Armand Calvet Rafel
- Maria Dolores Restrudis Gascons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 314 , F 28, S 8, H GI 5920, I/A 7 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-17
Información de MARIA DOLORES RESTRUDIS GASCONS
Mostramos los datos de MARIA DOLORES RESTRUDIS GASCONS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DOLORES RESTRUDIS GASCONS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos