MARIA DOLORES RAMA LOPEZ
Informe ejecutivo de MARIA DOLORES RAMA LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA DOLORES RAMA LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARCOR MODISTAS SL | Administrador Solidario | 17/01/2012 | |
EL LAGARTO DE MANDRI SL | Administrador Solidario | 23/03/2010 |
VINCULACIONES DE MARIA DOLORES RAMA LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DOLORES RAMA LOPEZ
Empresa: EL LAGARTO ESTA LLORANDO SL
Administrador Solidario
- Maria Dolores Rama Lopez
- Segurado Martin Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964 , F 208, S 8, H S 20820, I/A B (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-39
Empresa: BA BYE SANTANDER SL
Administrador Solidario
- Maria Dolores Rama Lopez
- Segurado Martin Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 161, S 8, H S 22752, I/A 2 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-39
Empresa: MARCOR MODISTAS SL
Administrador Solidario
- Maria Dolores Rama Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 30, S 8, H S 22844, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-39
Empresa: BA BYE SANTANDER SL
Administrador Solidario
- Maria Dolores Rama Lopez
- Segurado Martin Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 159, S 8, H S 22752, I/A 1 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-39
Empresa: EL LAGARTO DE MANDRI SL
Administrador Solidario
- Maria Dolores Rama Lopez
- Segurado Martin Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 987 , F 1, S 8, H S 21632, I/A 1 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-39
Empresa: EL LAGARTO ESTA LLORANDO SL
Administrador Solidario
- Maria Dolores Rama Lopez
- Segurado Martin Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964 , F 206, S 8, H S 20820, I/A 1 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-39
Información de MARIA DOLORES RAMA LOPEZ
Mostramos los datos de MARIA DOLORES RAMA LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DOLORES RAMA LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos