MARIA DOLORES PARRA OLIVO
Informe ejecutivo de MARIA DOLORES PARRA OLIVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA DOLORES PARRA OLIVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PINO SL | Administrador Unico | 12/01/2015 | 16/03/2016 |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PINO SL | Administrador Mancomunado | 03/10/2012 | 12/01/2015 |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PINO SL | Vicesecret. | 03/10/2012 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PINO SL | Consejero | 03/10/2012 |
VINCULACIONES DE MARIA DOLORES PARRA OLIVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DOLORES PARRA OLIVO
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PINO SL
Administrador Unico
- Maria Dolores Parra Olivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 24, S 8, H MU 26990, I/A 9 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-30
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PINO SL
Administrador Unico
- Maria Dolores Parra Olivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 24, S 8, H MU 26990, I/A 8 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-30
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PINO SL
Administrador Mancomunado
- Ana Parra Olivo
- Jose Miguel Aguayo Castillo
- Maria Dolores Parra Olivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 24, S 8, H MU 26990, I/A 8 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-30
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PINO SL
Administrador Mancomunado
- Ana Parra Olivo
- Jose Miguel Aguayo Castillo
- Maria Dolores Parra Olivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 24, S 8, H MU 26990, I/A 7 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-30
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PINO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Parra Olivo
- Antonio Parra Conesa
- Damian Parra Olivo
- Maria Dolores Parra Olivo
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Maria Dolores Parra Olivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 24, S 8, H MU 26990, I/A 7 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-30
Información de MARIA DOLORES PARRA OLIVO
Mostramos los datos de MARIA DOLORES PARRA OLIVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DOLORES PARRA OLIVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos