MARIA DOLORES GARCIA FUENTES
Informe ejecutivo de MARIA DOLORES GARCIA FUENTES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MARIA DOLORES GARCIA FUENTES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DOLORES GARCIA FUENTES
Empresa: NEWCONS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dolores Fuentes Hernandez
- Jose Patricio Garcia Fuentes
- Maria Dolores Garcia Fuentes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 534 , F 189, S 8, H MU 10115, I/A 12 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-30
Empresa: NEWCONS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dolores Fuentes Hernandez
- Jose Garcia Garre
- Jose Patricio Garcia Fuentes
- Maria Dolores Garcia Fuentes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 534 , F 189, S 8, H MU 10115, I/A 11 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-30
Empresa: SEUR MURCIA MENSAJEROS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dolores Fuentes Hernandez
- Jose Garcia Garre
- Jose Patricio Garcia Fuentes
- Maria Dolores Garcia Fuentes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 224, S 8, H MU 14122, I/A 5 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-30
Empresa: RED 30 TRANS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dolores Fuentes Hernandez
- Jose Garcia Garre
- Jose Patricio Garcia Fuentes
- Maria Dolores Garcia Fuentes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 216, S 8, H MU 8291, I/A 26 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-30
Empresa: NEWCONS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dolores Fuentes Hernandez
- Jose Garcia Garre
- Jose Patricio Garcia Fuentes
- Maria Dolores Garcia Fuentes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 534 , F 189, S 8, H MU 10115, I/A 9 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-30
Empresa: RED 30 TRANS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dolores Fuentes Hernandez
- Jose Garcia Garre
- Jose Patricio Garcia Fuentes
- Maria Dolores Garcia Fuentes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 216, S 8, H MU 8291, I/A 22 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-30
Información de MARIA DOLORES GARCIA FUENTES
Mostramos los datos de MARIA DOLORES GARCIA FUENTES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DOLORES GARCIA FUENTES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos