MARIA DEL PINO MENENDEZ GARCIA TALAVERA
Informe ejecutivo de MARIA DEL PINO MENENDEZ GARCIA TALAVERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA DEL PINO MENENDEZ GARCIA TALAVERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIGORIFICOS DEL ATLANTICO SA | Presidente | 11/07/2024 | |
FRIGORIFICOS DEL ATLANTICO SA | Consejero | 11/07/2024 | |
BLOQUES COLUMBIA SA | Secretario | 02/09/2013 | |
BLOQUES COLUMBIA SA | Consejero | 02/09/2013 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL PINO MENENDEZ GARCIA TALAVERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL PINO MENENDEZ GARCIA TALAVERA
Empresa: FRIGORIFICOS DEL ATLANTICO SA
Consejero
- Galan Castro Angela Isabel
- Maria Del Pino Menendez Garcia Talavera
- Mesa Martinez Rodrigo
- Productos Importados De Alimentacion Sociedad Anon
Presidente
- Maria Del Pino Menendez Garcia Talavera
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 4339, I/A 44 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-38
Empresa: BLOQUES COLUMBIA SA
Consejero
- Maria Del Pino Menendez Garcia Talavera
- Menendez Garcia Talavera Francisco
- Menendez Garcia Talavera Manuel
Presidente
Secretario
- Maria Del Pino Menendez Garcia Talavera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 50, S 8, H TF 12882, I/A 12 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-38
Empresa: BLOQUES COLUMBIA SA
Consejero
- Maria Del Pino Menendez Garcia Talavera
- Menendez Garcia Talavera Francisco
- Menendez Garcia Talavera Manuel
Presidente
Secretario
- Maria Del Pino Menendez Garcia Talavera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 50, S 8, H TF 12882, I/A 11 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-38
Empresa: BLOQUES COLUMBIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Maria Del Pino Menendez Garcia Talavera
- Menendez Garcia Talavera Francisco
- Menendez Garcia Talavera Manuel
- Santos Miñon Francisco
Presidente
Secretario
- Maria Del Pino Menendez Garcia Talavera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 49, S 8, H TF 12882, I/A 10 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-38
Información de MARIA DEL PINO MENENDEZ GARCIA TALAVERA
Mostramos los datos de MARIA DEL PINO MENENDEZ GARCIA TALAVERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL PINO MENENDEZ GARCIA TALAVERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos