MARIA DEL PILAR PARMIGIANI
Informe ejecutivo de MARIA DEL PILAR PARMIGIANI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA DEL PILAR PARMIGIANI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAVILA SIMON GROUP SL | Administrador Unico | 08/01/2016 | |
DAVILA SIMON GROUP SL | Apoderado Solidario | 26/03/2015 | |
VEASE CREACION Y PRODUCCION SL | Administrador Unico | 02/01/2012 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL PILAR PARMIGIANI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL PILAR PARMIGIANI
Empresa: DAVILA SIMON GROUP SL
Administrador Unico
- Maria Del Pilar Parmigiani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39254 , F 64, S 8, H B 343209, I/A 5 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
Empresa: DAVILA SIMON GROUP SL
Apoderado Solidario
- Maria Del Pilar Parmigiani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39254 , F 63, S 8, H B 343209, I/A 3 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-08
Empresa: VEASE CREACION Y PRODUCCION SL
Administrador Unico
- Maria Del Pilar Parmigiani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40032 , F 37, S 8, H B 357277, I/A 2 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Empresa: ZEBRA ANIMATION SL
Liquidador
- Ana Ines Parmigiani
- Maria Del Pilar Parmigiani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40748 , F 153, S 8, H B 373671, I/A 3 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
Información de MARIA DEL PILAR PARMIGIANI
Mostramos los datos de MARIA DEL PILAR PARMIGIANI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL PILAR PARMIGIANI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos