MARIA DEL PILAR LLAMAS MILLAN
Informe ejecutivo de MARIA DEL PILAR LLAMAS MILLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIA DEL PILAR LLAMAS MILLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUCALIPTO DE LOS POSTES SL | Consejero | 12/02/2014 | 15/12/2021 |
LLAMAS MILLAN SL | Consejero | 12/02/2014 | 15/12/2021 |
SEBASTIAN LLAMAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SA | Consejero | 12/02/2014 | 30/11/2021 |
SEBASTIAN LLAMAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SA | Consejero | 09/02/2011 | 12/02/2014 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL PILAR LLAMAS MILLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL PILAR LLAMAS MILLAN
Empresa: EUCALIPTO DE LOS POSTES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Maria Del Carmen Llamas Millan
- Maria Del Pilar Llamas Millan
- Maria Maravillas Llamas Millan
- Sebastian Llamas Millan
- Vicente Llamas Millan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 32, S 8, H MU 63918, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-30
Empresa: LLAMAS MILLAN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Maria Del Carmen Llamas Millan
- Maria Del Pilar Llamas Millan
- Maria Maravillas Llamas Millan
- Sebastian Llamas Millan
- Vicente Llamas Millan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 92, S 8, H MU 55143, I/A 4 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-30
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Maria Del Carmen Llamas Millan
- Maria Del Pilar Llamas Millan
- Maria Maravillas Llamas Millan
- Sebastian Llamas Millan
- Vicente Llamas Millan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 206, S 8, H MU 13040, I/A 14 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-30
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Maria Del Carmen Llamas Millan
- Maria Del Pilar Llamas Millan
- Maria Maravillas Llamas Millan
- Sebastian Llamas Millan
- Vicente Llamas Millan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 206, S 8, H MU 13040, I/A 13 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-30
Consejero
- Maria Del Pilar Llamas Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 205, S 8, H MU 13040, I/A 12 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2019-63-30
Empresa: LLAMAS MILLAN SL
Consejero
- Maria Del Pilar Llamas Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 92, S 8, H MU 55143, I/A 3 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2018-220-30
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Maria Del Carmen Llamas Millan
- Maria Del Pilar Llamas Millan
- Maria Maravillas Llamas Millan
- Pedro Llamas Millan
- Sebastian Llamas Millan
- Vicente Llamas Millan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 205, S 8, H MU 13040, I/A 12 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-30
Empresa: LLAMAS MILLAN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Maria Del Carmen Llamas Millan
- Maria Del Pilar Llamas Millan
- Maria Maravillas Llamas Millan
- Pedro Llamas Millan
- Sebastian Llamas Millan
- Vicente Llamas Millan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 92, S 8, H MU 55143, I/A 3 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-30
Empresa: EUCALIPTO DE LOS POSTES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Maria Del Carmen Llamas Millan
- Maria Del Pilar Llamas Millan
- Maria Maravillas Llamas Millan
- Sebastian Llamas Millan
- Vicente Llamas Millan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 32, S 8, H MU 63918, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-30
Empresa: EUCALIPTO DE LOS POSTES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Maria Del Carmen Llamas Millan
- Maria Del Pilar Llamas Millan
- Maria Maravillas Llamas Millan
- Pedro Llamas Millan
- Sebastian Llamas Millan
- Vicente Llamas Millan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 32, S 8, H MU 63918, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-30
VER MAS ACTOS
Información de MARIA DEL PILAR LLAMAS MILLAN
Mostramos los datos de MARIA DEL PILAR LLAMAS MILLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL PILAR LLAMAS MILLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos