MARIA DEL MAR HERRERA DIAZ
Informe ejecutivo de MARIA DEL MAR HERRERA DIAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA DEL MAR HERRERA DIAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCHINGEMAR SL | Administrador Unico | 24/06/2024 | |
ARCHINGEMAR SL | Socio Unico | 24/06/2024 | |
ASYMMETRY- H25 ARQUITECTOS UTE LEY 18 82 NUMERO 1 | Gerente | 13/06/2024 | |
HORIZONE RETAIL SL | Apoderado | 12/12/2023 | |
PASEO DE LA BUHAIRA SL | Administrador Unico | 13/06/2023 | |
INVERSIONES MELIDE SL | Administrador Unico | 17/04/2023 | |
GESTION PATRIMONIAL CAMPO DE GIBRALTAR SL | Apoderado | 15/02/2023 | |
PARTIDA GRUPAGE SL | Administrador Unico | 02/02/2023 | |
LEMMAS SHIPPING SL | Administrador Unico | 01/02/2023 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL MAR HERRERA DIAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL MAR HERRERA DIAZ
Empresa: GESTA VIVIENDAS SL
Apoderado
- Maria Del Mar Herrera Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 43823, I/A 11 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-11
Empresa: ARCHINGEMAR SL
Administrador Unico
- Maria Del Mar Herrera Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 64776, I/A 1 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-11
Empresa: ARCHINGEMAR SL
Socio Único
- Maria Del Mar Herrera Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 64776, I/A 1 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-11
Gerente
- Maria Del Mar Herrera Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 64722, I/A 1 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-11
Empresa: HORIZONE RETAIL SL
Apoderado
- Maria Del Mar Herrera Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 146, S 8, H CA 63531, I/A 2 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-11
Empresa: PASEO DE LA BUHAIRA SL
Administrador Unico
- Maria Del Mar Herrera Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 37, S 8, H CA 46736, I/A 2 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-11
Empresa: INVERSIONES MELIDE SL
Administrador Unico
- Maria Del Mar Herrera Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2390 , F 93, S 8, H CA 58284, I/A 3 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-11
Empresa: EUREKA TECH SL
Consejero
- Alexandre Jamet
- Francisco Javier Lecaroz Macias
- GESTION PATRIMONIAL CAMPO DE GIBRALTAR SL
- Jeffrey Lawrence Gold
- Maria Del Mar Herrera Diaz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 120, S 8, H CA 3364, I/A 15 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-11
Apoderado
- Maria Del Mar Herrera Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 178, S 8, H CA 44991, I/A 4 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-11
Empresa: PARTIDA GRUPAGE SL
Administrador Unico
- Maria Del Mar Herrera Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 81, S 8, H CA 6045, I/A 20 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-11
VER MAS ACTOS
Información de MARIA DEL MAR HERRERA DIAZ
Mostramos los datos de MARIA DEL MAR HERRERA DIAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL MAR HERRERA DIAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos