MARIA DEL CARMEN LOPEZ TORRES
Informe ejecutivo de MARIA DEL CARMEN LOPEZ TORRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA DEL CARMEN LOPEZ TORRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRES INVERSIONES Y DESARROLLOS 2017 SL | Administrador Mancomunado | 12/07/2017 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL CARMEN LOPEZ TORRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL CARMEN LOPEZ TORRES
Administrador Mancomunado
- Maria Del Carmen Lopez Torres
- Pedro Jose Lopez Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3257 , F 45, S 8, H MU 96061, I/A 1 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-30
Empresa: MPF 2013 SL
Liquidador
- Maria Del Carmen Lopez Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2969 , F 125, S 8, H MU 82178, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-30
Empresa: MPF 2013 SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Lopez Torres
Liquidador
- Maria Del Carmen Lopez Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2969 , F 125, S 8, H MU 82178, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-30
Empresa: MPF 2013 SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Lopez Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2969 , F 124, S 8, H MU 82178, I/A 1 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-30
Empresa: MPF 2013 SL
Socio Único
- Maria Del Carmen Lopez Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2969 , F 124, S 8, H MU 82178, I/A 1 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-30
Empresa: CASTISA 2002 SL
Administrador Mancomunado
- Francisca Lopez Torres
- Maria Del Carmen Lopez Torres
- Pedro Jose Lopez Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 58, S 8, H MU 39313, I/A 4 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-30
Información de MARIA DEL CARMEN LOPEZ TORRES
Mostramos los datos de MARIA DEL CARMEN LOPEZ TORRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL CARMEN LOPEZ TORRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos