MARIA DEL CARMEN GARCIA CASAS
Informe ejecutivo de MARIA DEL CARMEN GARCIA CASAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA DEL CARMEN GARCIA CASAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANALAQUA MEDIO AMBIENTE Y TECNO-AGRO SA | Administrador Unico | 16/02/2017 | |
LINCE CONSULTORIA AVANZADA SL | Administrador Unico | 26/02/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL CARMEN GARCIA CASAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL CARMEN GARCIA CASAS
Apoderado Solidario
- Antonio Garcia Casas
- Antonio Garcia Casas
- Maria Del Carmen Garcia Casas
- Maria Del Carmen Garcia Casas
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 220, S 8, H MU 5968, I/A 24 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-30
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Garcia Casas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3227 , F 61, S 8, H MU 93503, I/A 1 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-30
Empresa: LINCE OBRAS Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Garcia Casas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 111, S 8, H MU 86425, I/A 1 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-30
Empresa: LINCE OBRAS Y PROYECTOS SL
Socio Único
- Maria Del Carmen Garcia Casas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 111, S 8, H MU 86425, I/A 1 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Garcia Casas
- Antonio Garcia Juarez
- Maria Del Carmen Garcia Casas
Consejero
- Antonio Garcia Casas
- Antonio Garcia Juarez
- Maria Del Carmen Garcia Casas
Presidente
Secretario
- Maria Del Carmen Garcia Casas
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 220, S 8, H MU 5968, I/A 22 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-30
Apoderado Solidario
- Antonio Garcia Casas
- Maria Del Carmen Garcia Casas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 218, S 8, H MU 5968, I/A 19 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-30
Empresa: BLUE EYES SA
Apoderado Solidario
- Antonio Garcia Casas
- Maria Del Carmen Garcia Casas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 217, S 8, H MU 5968, I/A 16 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-30
Información de MARIA DEL CARMEN GARCIA CASAS
Mostramos los datos de MARIA DEL CARMEN GARCIA CASAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL CARMEN GARCIA CASAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos