MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASTRO-BAR Y EVENTOS SALON LAUREANO SL | Administrador Unico | 19/07/2021 | |
RESTAURANTE CASA ORENES SL | Socio Unico | 22/08/2012 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ
Empresa: PLECOSAN SL
Consejero
- David Sanchez Cabrera
- Maria Del Carmen Fernandez Sanchez
- Pleguezuelos Praena Jose
- Sanchez Praena Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 7043, I/A 10 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-18
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Fernandez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 181, S 8, H BA 31858, I/A 1 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-06
Empresa: RESTAURANTE CASA ORENES SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Fernandez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906 , F 143, S 8, H MU 80072, I/A 2 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-30
Empresa: RESTAURANTE CASA ORENES SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Fernandez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906 , F 141, S 8, H MU 80072, I/A 1 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-30
Empresa: RESTAURANTE CASA ORENES SL
Socio Único
- Maria Del Carmen Fernandez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906 , F 141, S 8, H MU 80072, I/A 1 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-30
Empresa: CATERING ORENES SL
Administrador Solidario
- Maria Del Carmen Fernandez Sanchez
- Rafael Maria Pascual Reparaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240 , F 53, S 8, H MU 53139, I/A 5 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-30
Información de MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ
Mostramos los datos de MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos