MARIA DEL CARMEN CREMADES HERNANDEZ
Informe ejecutivo de MARIA DEL CARMEN CREMADES HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA DEL CARMEN CREMADES HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AGRARIAS LA ZARZA SL | Presidente | 05/09/2022 | |
EXPLOTACIONES AGRARIAS LA ZARZA SL | Consejero | 05/09/2022 | |
EXPLOTACIONES AGRARIAS LA ZARZA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2022 | |
LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS SL | Presidente | 02/09/2022 | |
LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS SL | Consejero | 02/09/2022 | |
APARTHOGAR SL | Administrador Unico | 02/09/2022 | |
LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS SL | Apoderado Solidario | 24/01/2019 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL CARMEN CREMADES HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL CARMEN CREMADES HERNANDEZ
Empresa: EXPLOTACIONES AGRARIAS LA ZARZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Antonio Cremades Hernandez
- Joaquin Javier Cremades Hernandez
- Jose Cremades Hernandez
- Luis Cremades Hernandez
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1689 , F 113, S 8, H MU 31624, I/A 12 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-30
Empresa: EXPLOTACIONES AGRARIAS LA ZARZA SL
Consejero
- Francisco Antonio Cremades Hernandez
- Joaquin Javier Cremades Hernandez
- Jose Cremades Hernandez
- Luis Cremades Hernandez
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Presidente
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1689 , F 113, S 8, H MU 31624, I/A 11 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-30
Empresa: APARTHOGAR SL
Administrador Unico
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 39, S 8, H MU 2952, I/A 10 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-30
Empresa: LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS SL
Consejero
- Francisco Antonio Cremades Hernandez
- Joaquin Javier Cremades Hernandez
- Jose Cremades Hernandez
- Luis Cremades Hernandez
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Presidente
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 16, S 8, H MU 4398, I/A 30 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-30
Empresa: LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS SL
Consejero
- Francisco Antonio Cremades Hernandez
- Joaquin Javier Cremades Hernandez
- Jose Cremades Hernandez
- Josefa Hernandez Pujante
- Luis Cremades Belmonte
- Luis Cremades Hernandez
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 16, S 8, H MU 4398, I/A 30 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-30
Empresa: LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS SA
Consejero
- Francisco Antonio Cremades Hernandez
- Joaquin Javier Cremades Hernandez
- Jose Cremades Hernandez
- Josefa Hernandez Pujante
- Luis Cremades Belmonte
- Luis Cremades Hernandez
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 75, S 8, H MU 4398, I/A 25 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-30
Empresa: LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS SA
Consejero
- Francisco Antonio Cremades Hernandez
- Joaquin Javier Cremades Hernandez
- Jose Cremades Hernandez
- Josefa Hernandez Pujante
- Luis Cremades Belmonte
- Luis Cremades Hernandez
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 75, S 8, H MU 4398, I/A 25 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-30
Empresa: LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS SA
Apoderado Solidario
- Francisco Antonio Cremades Hernandez
- Jose Cremades Hernandez
- Luis Cremades Hernandez
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 74, S 8, H MU 4398, I/A 23 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-30
Empresa: LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1839 , F 187, S 8, H MU 4398, I/A 20 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-30
Empresa: EXPLOTACIONES AGRARIAS LA ZARZA SL
Administrador Solidario
- Maria Del Carmen Cremades Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1689 , F 111, S 8, H MU 31624, I/A 7 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-30
VER MAS ACTOS
Información de MARIA DEL CARMEN CREMADES HERNANDEZ
Mostramos los datos de MARIA DEL CARMEN CREMADES HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL CARMEN CREMADES HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos