MARIA DEL CARMEN ALONSO DIAZ-REGAÑON
Informe ejecutivo de MARIA DEL CARMEN ALONSO DIAZ-REGAÑON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA DEL CARMEN ALONSO DIAZ-REGAÑON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIGMAT-SAGRA SL | Apoderado | 13/03/2024 | |
COPI SA | Administrador Solidario | 25/05/2023 | |
PROYECTOS Y MATERIALES COPI SL | Administrador Solidario | 08/02/2023 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL CARMEN ALONSO DIAZ-REGAÑON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL CARMEN ALONSO DIAZ-REGAÑON
Empresa: BIGMAT-SAGRA SL
Apoderado
- Maria Del Carmen Alonso Diaz-regañon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 166, S 8, H TO 13944, I/A 10 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-45
Empresa: COPI SA
Administrador Solidario
- Maria Del Carmen Alonso Diaz-regañon
- Nuria Diaz-regañon Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 29, S 8, H TO 2861, I/A 13 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-45
Empresa: GESTION Y CONTROL DE RESIDUOS SL
Apoderado Solidario
- Maria Del Carmen Alonso Diaz-regañon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 203, S 8, H TO 23486, I/A 24 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-45
Empresa: PROYECTOS Y MATERIALES COPI SL
Administrador Solidario
- Maria Del Carmen Alonso Diaz-regañon
- Nuria Diaz-regañon Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 110, S 8, H TO 45584, I/A 1 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-45
Información de MARIA DEL CARMEN ALONSO DIAZ-REGAÑON
Mostramos los datos de MARIA DEL CARMEN ALONSO DIAZ-REGAÑON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL CARMEN ALONSO DIAZ-REGAÑON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos