MARIA DEL CARME FALGUERAS RIBAS
Informe ejecutivo de MARIA DEL CARME FALGUERAS RIBAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA DEL CARME FALGUERAS RIBAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMASHING INVESTMENT SA | Socio Unico | 22/01/2018 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL CARME FALGUERAS RIBAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL CARME FALGUERAS RIBAS
Empresa: TUMBONAS BALLIU SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carme Balliu Falgueras
- Josep Balliu Falgueras
- Maria Del Carme Falgueras Ribas
Presidente
- Maria Del Carme Falgueras Ribas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 196, S 8, H GI 9019, I/A 16 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-17
Empresa: SMASHING INVESTMENT SA
Socio Único
- Maria Del Carme Falgueras Ribas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 22, S 8, H GI 23614, I/A 5 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-17
Empresa: TUMBONAS BALLIU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Maria Del Carme Falgueras Ribas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 196, S 8, H GI 9019, I/A 14 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-17
Empresa: TUMBONAS BALLIU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Maria Del Carme Falgueras Ribas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 195, S 8, H GI 9019, I/A 12 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-17
Información de MARIA DEL CARME FALGUERAS RIBAS
Mostramos los datos de MARIA DEL CARME FALGUERAS RIBAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL CARME FALGUERAS RIBAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos