MARIA DEL ANGEL BRAVO TABERNE
Informe ejecutivo de MARIA DEL ANGEL BRAVO TABERNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA DEL ANGEL BRAVO TABERNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTOR ZURBARAN SA | Apoderado | 17/12/2021 | |
BRITISH LUX SL | Apoderado | 17/12/2021 | |
ANTONIO BRAVO SA | Apoderado | 17/12/2021 | |
MOTOR ZURBARAN SA | Secretario | 20/07/2021 | |
MOTOR ZURBARAN SA | Consejero | 20/07/2021 |
VINCULACIONES DE MARIA DEL ANGEL BRAVO TABERNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DEL ANGEL BRAVO TABERNE
Empresa: ANTONIO BRAVO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alfonso Bravo Taberne
- Maria Del Angel Bravo Taberne
- Maria Regla Bravo Taberne
Consejero
- Alfonso Bravo Taberne
- Maria Del Angel Bravo Taberne
- Maria Regla Bravo Taberne
Presidente
Secretario
- Maria Del Angel Bravo Taberne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 86, S 8, H BA 10228, I/A 35 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-06
Empresa: MOTOR ZURBARAN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alfonso Bravo Taberne
- Maria Del Angel Bravo Taberne
- Maria Regla Bravo Taberne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 189, S 8, H BA 10931, I/A 19 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-06
Empresa: BRITISH LUX SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alfonso Bravo Taberne
- Maria Del Angel Bravo Taberne
- Maria Regla Bravo Taberne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 141, S 8, H BA 25293, I/A 10 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-06
Empresa: ANTONIO BRAVO AGRO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alfonso Bravo Taberne
- Maria Del Angel Bravo Taberne
- Maria Regla Bravo Taberne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 44, S 8, H BA 10229, I/A 35 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-06
Empresa: BRITISH LUX SL
Apoderado
- Maria Del Angel Bravo Taberne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 155, S 8, H BA 25293, I/A 8 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-06
Empresa: MOTOR ZURBARAN SA
Apoderado
- Maria Del Angel Bravo Taberne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 188, S 8, H BA 10931, I/A 17 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-06
Empresa: ANTONIO BRAVO SA
Apoderado
- Maria Del Angel Bravo Taberne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 162, S 8, H BA 10228, I/A 30 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-06
Empresa: MOTOR ZURBARAN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alfonso Bravo Taberne
- Maria Del Angel Bravo Taberne
- Maria Regla Bravo Taberne
Consejero
- Alfonso Bravo Taberne
- Maria Del Angel Bravo Taberne
- Maria Regla Bravo Taberne
Presidente
Secretario
- Maria Del Angel Bravo Taberne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 188, S 8, H BA 10931, I/A 16 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-06
Empresa: MOTOR ZURBARAN SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bravo Assensio Antonio
- Maria Del Angel Bravo Taberne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 188, S 8, H BA 10931, I/A 15 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-06
Empresa: MOTOR ZURBARAN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alfonso Bravo Taberne
- Maria Del Angel Bravo Taberne
- Maria Regla Bravo Taberne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 187, S 8, H BA 10931, I/A 14 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-06
VER MAS ACTOS
Información de MARIA DEL ANGEL BRAVO TABERNE
Mostramos los datos de MARIA DEL ANGEL BRAVO TABERNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DEL ANGEL BRAVO TABERNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos