MARIA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ AMOROS
Informe ejecutivo de MARIA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ AMOROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ AMOROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN ANTONIO EL POBRE SL | Administrador Unico | 22/10/2015 | |
ECOMASA SL | Administrador Unico | 25/03/2015 | |
TORRE RUBIA SL | Administrador Unico | 21/11/2014 | |
LETITBE SL | Administrador Unico | 30/10/2014 |
VINCULACIONES DE MARIA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ AMOROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ AMOROS
Empresa: SAN ANTONIO EL POBRE SL
Administrador Unico
- Maria De Los Remedios Sanchez Amoros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 225, S 8, H MU 10360, I/A 7 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-30
Empresa: SAN ANTONIO EL POBRE SL
Administrador Solidario
- Maria De Los Remedios Sanchez Amoros
- Rafael Sanchez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 225, S 8, H MU 10360, I/A 7 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-30
Empresa: ECOMASA SL
Administrador Unico
- Maria De Los Remedios Sanchez Amoros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 154, S 8, H MU 5853, I/A 7 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-30
Empresa: TORRE RUBIA SL
Administrador Unico
- Maria De Los Remedios Sanchez Amoros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 61, S 8, H MU 14629, I/A 12 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-30
Empresa: LETITBE SL
Administrador Unico
- Maria De Los Remedios Sanchez Amoros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 13, S 8, H MU 59306, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-30
Empresa: SAN ANTONIO EL POBRE SL
Administrador Solidario
- Maria De Los Remedios Sanchez Amoros
- Rafael Sanchez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 224, S 8, H MU 10360, I/A 5 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-30
Información de MARIA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ AMOROS
Mostramos los datos de MARIA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ AMOROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ AMOROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos