MARIA CAT PELAEZ
Informe ejecutivo de MARIA CAT PELAEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA CAT PELAEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TACEI GRUP 2018 SL | Consejero | 21/11/2018 | |
INSTALACIONES ELECTRICAS CAT SA | Apoderado | 10/02/2015 |
VINCULACIONES DE MARIA CAT PELAEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA CAT PELAEZ
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS CAT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Anna Cat Pelaez
- Maria Cat Pelaez
- Narcis Cat Massaguer
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 180, S 8, H GI 6080, I/A 23 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-17
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS CAT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Anna Cat Pelaez
- Maria Cat Pelaez
- Narcis Cat Massaguer
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 179, S 8, H GI 6080, I/A 22 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-17
Empresa: TACEI GRUP 2018 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Anna Maria Cat Pelaez
- Maria Cat Pelaez
- Narcis Cat Massaguer
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3225 , F 6, S 8, H GI 64576, I/A 1 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-17
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS CAT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Anna Cat Pelaez
- Maria Cat Pelaez
- Narcis Cat Massaguer
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 179, S 8, H GI 6080, I/A 18 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-17
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS CAT SA
Apoderado
- Maria Cat Pelaez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 179, S 8, H GI 6080, I/A 18 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-17
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS CAT SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
- Anna Cat Pelaez
- Maria Cat Pelaez
- Narcis Cat Massaguer
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 179, S 8, H GI 6080, I/A 14 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-17
Información de MARIA CAT PELAEZ
Mostramos los datos de MARIA CAT PELAEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA CAT PELAEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos