MARIA CARMEN SOLANO SANCHEZ
Informe ejecutivo de MARIA CARMEN SOLANO SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA CARMEN SOLANO SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOL BIOMASS SL | Administrador Unico | 01/08/2018 | |
BIOCENTER VALORIZACION DE RESIDUOS SL | Secretario | 12/07/2013 | |
BIOCENTER VALORIZACION DE RESIDUOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/07/2013 | |
BIOCENTER VALORIZACION DE RESIDUOS SL | Consejero | 12/07/2013 | |
SOLAMUR RECICLADOS SL | Administrador Solidario | 04/07/2012 |
VINCULACIONES DE MARIA CARMEN SOLANO SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA CARMEN SOLANO SANCHEZ
Empresa: SOL BIOMASS SL
Administrador Unico
- Maria Carmen Solano Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 139, S 8, H MU 96335, I/A 2 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-30
Empresa: SOL BIOMASS SL
Administrador Solidario
- Inmaculada Solano Sanchez
- Maria Carmen Solano Sanchez
- Pedro Antonio Solano Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 139, S 8, H MU 96335, I/A 2 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-30
Empresa: SOL BIOMASS SL
Administrador Solidario
- Inmaculada Solano Sanchez
- Maria Carmen Solano Sanchez
- Pedro Antonio Solano Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 139, S 8, H MU 96335, I/A 1 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Maria Carmen Solano Sanchez
- Pedro Jose Lopez Velez
- Pedro Jose Robles Ruzafa
Consejero
Presidente
Secretario
- Maria Carmen Solano Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 1, S 8, H MU 82729, I/A 1 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-30
Empresa: SOLAMUR RECICLADOS SL
Administrador Solidario
- Inmaculada Solano Sanchez
- Maria Carmen Solano Sanchez
- Pedro Antonio Solano Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1853 , F 205, S 8, H MU 37725, I/A 3 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-30
Información de MARIA CARMEN SOLANO SANCHEZ
Mostramos los datos de MARIA CARMEN SOLANO SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA CARMEN SOLANO SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos