MARIA CARMEN ACEDO LEJ
Informe ejecutivo de MARIA CARMEN ACEDO LEJ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA CARMEN ACEDO LEJ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDRESIF INDUSTRIAL SL | Apoderado Solidario | 20/11/2023 | |
VIDRESIF INDUSTRIAL SL | Consejero | 09/11/2023 |
VINCULACIONES DE MARIA CARMEN ACEDO LEJ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA CARMEN ACEDO LEJ
Empresa: VIDRESIF INDUSTRIAL SL
Apoderado Solidario
- Maria Carmen Acedo Lej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 197, S 8, H GI 68009, I/A 9 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-17
Empresa: VIDRESIF INDUSTRIAL SL
Apoderado
- Maria Carmen Acedo Lej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 197, S 8, H GI 68009, I/A 9 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-17
Empresa: VIDRESIF INDUSTRIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Christine Riou Feron
- Christophe Vergnaud
- Juan Sanchez Mauri
- Maria Carmen Acedo Lej
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 86, S 8, H GI 68009, I/A 6 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-17
Empresa: VIDRESIF INDUSTRIAL SL
Apoderado
- Maria Carmen Acedo Lej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 84, S 8, H GI 68009, I/A 3 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-17
Empresa: VIDRESIF SL
Apoderado Mancomunado
- Luis Fabregas Perez
- Maria Carmen Acedo Lej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 93, S 8, H GI 13001, I/A 21 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-17
Información de MARIA CARMEN ACEDO LEJ
Mostramos los datos de MARIA CARMEN ACEDO LEJ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA CARMEN ACEDO LEJ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos