MARIA BELEN COBO DEL ARCO
Informe ejecutivo de MARIA BELEN COBO DEL ARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA BELEN COBO DEL ARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA RIERA EL RACO SL | Administrador Unico | 29/04/2022 | |
ES COSTABRAVA SL | Administrador Unico | 22/02/2022 | |
2021 LA BOBILA SL | Administrador Unico | 30/12/2021 | |
BAGISWISS SL | Administrador Unico | 31/05/2018 | |
ESTUDI COBODELARCO SLP | Apoderado | 24/05/2018 | |
BAGI INVERSIONS SL | Presidente | 16/03/2015 | |
BAGI INVERSIONS SL | Consejero | 16/03/2015 | |
BAGI INVERSIONS SL | Apoderado Mancomunado | 16/03/2015 | |
DOMSTROY SL | Administrador Unico | 08/06/2013 | |
BOBILA M-3 SL | Administrador Unico | 05/11/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARIA BELEN COBO DEL ARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA BELEN COBO DEL ARCO
Empresa: SA RIERA EL RACO SL
Administrador Unico
- Maria Belen Cobo Del Arco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 196, S 8, H GI 70572, I/A 1 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-17
Empresa: ES COSTABRAVA SL
Administrador Unico
- Maria Belen Cobo Del Arco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3364 , F 66, S 8, H GI 69800, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-17
Empresa: 2021 LA BOBILA SL
Administrador Unico
- Maria Belen Cobo Del Arco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354 , F 101, S 8, H GI 69274, I/A 1 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-17
Empresa: GOODGUT SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- FRISELVA SA
- Jaume Amat Riera
- Librado Jesus Garcia Gil
- Maria Belen Cobo Del Arco
- Mariona Serra Pages
- Xavier Aldeguer Mante
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3338 , F 92, S 8, H GI 56511, I/A 14 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-17
Empresa: BOBILA 2000 SL
Liquidador
- Maria Belen Cobo Del Arco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 28, S 8, H GI 32721, I/A 9 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-17
Empresa: BOBILA 2000 SL
Administrador Unico
- Maria Belen Cobo Del Arco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 28, S 8, H GI 32721, I/A 9 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-17
Empresa: BAGISWISS SL
Administrador Unico
- Maria Belen Cobo Del Arco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 185, S 8, H GI 64076, I/A 1 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-17
Empresa: ESTUDI COBODELARCO SLP
Apoderado
- Maria Belen Cobo Del Arco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 21, S 8, H GI 64010, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-17
Empresa: CADEST SA
Administrador Unico
- Maria Belen Cobo Del Arco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 96, S 8, H GI 39716, I/A 4 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-17
Empresa: GOODGUT SL
Consejero
- FRISELVA SA
- Josep Maria Montserrat Brugada
- Maria Belen Cobo Del Arco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 163, S 8, H GI 56511, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-17
VER MAS ACTOS
Información de MARIA BELEN COBO DEL ARCO
Mostramos los datos de MARIA BELEN COBO DEL ARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA BELEN COBO DEL ARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos