MARIA BEGOÑA TIJERO GONZALEZ
Informe ejecutivo de MARIA BEGOÑA TIJERO GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIA BEGOÑA TIJERO GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIERTI 2006 SL | Administrador Mancomunado | 12/03/2014 | |
BENJAFRAN SL | Socio Unico | 05/05/2011 | 12/04/2012 |
SER-FRAN 2007 SL | Administrador Unico | 01/07/2011 |
VINCULACIONES DE MARIA BEGOÑA TIJERO GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA BEGOÑA TIJERO GONZALEZ
Empresa: VIERTI 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Jessica Javier Ramos
- Maria Begoña Tijero Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 208, S 8, H GI 41330, I/A 2 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-17
Empresa: SER-FRAN 2007 SL
Administrador Unico
- Maria Begoña Tijero Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 12, S 8, H GI 44321, I/A 2 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-17
Empresa: BENJAFRAN SL
Socio Único
- Maria Begoña Tijero Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 224, S 8, H GI 26374, I/A 11 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-17
Información de MARIA BEGOÑA TIJERO GONZALEZ
Mostramos los datos de MARIA BEGOÑA TIJERO GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA BEGOÑA TIJERO GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos