MARIA ANTONIA DOMENJO TORRES
Informe ejecutivo de MARIA ANTONIA DOMENJO TORRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA ANTONIA DOMENJO TORRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATERIALS DOMENJO SA | Secretario | 10/05/2012 | |
MATERIALS DOMENJO SA | Consejero Delegado Solidario | 10/05/2012 | |
MATERIALS DOMENJO SA | Consejero | 10/05/2012 | |
DOMENJO ARQUITECTES ASSOCIATS SLP | Administrador Mancomunado | 03/03/2009 |
VINCULACIONES DE MARIA ANTONIA DOMENJO TORRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ANTONIA DOMENJO TORRES
Empresa: MATERIALS DOMENJO SA
Consejero Delegado Solidario
- Carmen Torres Vadillo
- Maria Antonia Domenjo Torres
Consejero
- Ana Isabel Domenjo Torres
- Carmen Torres Vadillo
- Maria Antonia Domenjo Torres
Presidente
Secretario
- Maria Antonia Domenjo Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 112, S 8, H GI 7666, I/A 12 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-17
Empresa: MATERIALS DOMENJO SA
Consejero Delegado Solidario
- Carmen Torres Vadillo
- Maria Antonia Domenjo Torres
Consejero
- Ana Isabel Domenjo Torres
- Carmen Torres Vadillo
- Maria Antonia Domenjo Torres
Presidente
Secretario
- Maria Antonia Domenjo Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 111, S 8, H GI 7666, I/A 11 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-17
Empresa: MATERIALS DOMENJO SA
Consejero Delegado Solidario
- Carmen Torres Vadillo
- Maria Antonia Domenjo Torres
Consejero
- Ana Isabel Domenjo Torres
- Carmen Torres Vadillo
- Maria Antonia Domenjo Torres
Presidente
Secretario
- Maria Antonia Domenjo Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 111, S 8, H GI 7666, I/A 10 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-17
Empresa: DOMENJO ARQUITECTES ASSOCIATS SLP
Administrador Mancomunado
- Maria Antonia Domenjo Torres
- Maties Domenjo Manaut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 28, S 8, H GI 48389, I/A 1 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-17
Información de MARIA ANTONIA DOMENJO TORRES
Mostramos los datos de MARIA ANTONIA DOMENJO TORRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ANTONIA DOMENJO TORRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos