MARIA ANGELES LOPEZ SALA
Informe ejecutivo de MARIA ANGELES LOPEZ SALA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA ANGELES LOPEZ SALA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANERES SL | Administrador Solidario | 17/10/2012 | |
LAESPO SL | Administrador Solidario | 17/10/2012 | |
SUERCAL SL | Administrador Solidario | 17/10/2012 | |
RICAMOT SL | Administrador Solidario | 17/10/2012 | |
ADAE GRAN SA | Administrador Solidario | 17/10/2012 |
VINCULACIONES DE MARIA ANGELES LOPEZ SALA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ANGELES LOPEZ SALA
Empresa: ADAE GRAN SA
Administrador Solidario
- Diego Escudero Diaz
- Maria Angeles Lopez Sala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 160, S 8, H GI 7480, I/A 12 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-17
Empresa: ADAE GRAN SA
Administrador Solidario
- Diego Escudero Diaz
- Maria Angeles Lopez Sala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 160, S 8, H GI 7480, I/A 11 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-17
Empresa: ADAE GRAN SA
Administrador Solidario
- Diego Escudero Diaz
- Maria Angeles Lopez Sala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 160, S 8, H GI 7480, I/A 10 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-17
Empresa: RICAMOT SL
Administrador Solidario
- Diego Escudero Diaz
- Maria Angeles Lopez Sala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 32, S 8, H GI 14692, I/A 5 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-17
Empresa: SUERCAL SL
Administrador Solidario
- Diego Escudero Diaz
- Maria Angeles Lopez Sala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 10, S 8, H GI 7176, I/A 8 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-17
Empresa: LAESPO SL
Administrador Solidario
- Diego Escudero Diaz
- Maria Angeles Lopez Sala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 198, S 8, H GI 5880, I/A 8 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-17
Empresa: ANERES SL
Administrador Solidario
- Diego Escudero Diaz
- Maria Angeles Lopez Sala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 30, S 8, H GI 7465, I/A 9 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-17
Información de MARIA ANGELES LOPEZ SALA
Mostramos los datos de MARIA ANGELES LOPEZ SALA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ANGELES LOPEZ SALA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos